陕西省委教育工委、省教育厅干部宣布大会现场
省委教育工委、省教育厅各领导,省纪委监委驻省教育厅纪检监察组和机关各处室全体干部,直属单位主要负责人参加会议。
王树声简介
图解:陕西省教育厅厅长-王树声
王树声,男,汉族,1975年8月生,中共党员,西安建筑科技大学博士,清华大学博士后,高级访问学者。
现任陕西省教育厅厅长 ,西安建筑科技大学校长、二级教授 [8] 、博士研究生导师,人居环境研究中心主任、建筑历史与理论研究所所长,兼任中国建筑学会建筑史学分会副理事长兼秘书长、陕西省土木建筑学会理事、副秘书长。
人物履历
1990年9月~1993年7月在山西运城康杰中学任职校学生会主席。
1993年9月~1998年7月在西安建筑科技大学建筑学院任职校学生会主席、省学联副主席。
1998年9月~2001年6月在西安建筑科技大学建筑学院任职校研究生会主席。
2001年6月~2003年10月在西安建筑科技大学建筑学院任职助教。
2003年10月在西安建筑科技大学建筑学院任职讲师。
2004年7月~今在陕西省土木建筑学会、青年工作委员会任职副主任。
2004年12月~今在西安建筑科技大学团委任职副书记。
2006年11月在西安建筑科技大学建筑学院任职副教授[破格]。
2006年11月~2007年4月在德国汉诺威大学进修学习职务访问学者。
2006年7月~2009年8月在清华大学建筑学院职务博士后。
2008年10月~今在中国建筑学会建筑史学分会任职秘书长。
2009年10月~今在西安建筑科技大学建筑学院任职院长助理。
2009年11月在西安建筑科技大学建筑学院任职教授[破格]。
2010年4月~2010年10月在清华大学建筑学院职务高级访问学者。
2012年,任西安建筑科技大学建筑学院副院长、博士生导师。
2013年9月,任西安建筑科技大学研究生院常务副院长(正处级)。
2014年4月,任西安建筑科技大学党委办公室、校长办公室主任。
2018年7月-2021年4月,任西安建筑科技大学党委常委、副校长。
2021年4月-,任西安建筑科技大学党委常委、副书记、校长。
2023年3月,任陕西省教育厅厅长。
本信息仅更新至2023年3月。